NEWS CENTER ·
武汉初中一对一
关注龙门尚学 关注辅导动态
当前位置: 首页 > 初中一对一辅导

3500÷125简便计算

来源:龙门尚学初中一对一辅导组 时间:2022-03-08

3500÷125=(3500×8)÷(125×8)=28000÷1000=28。简便计算是一种特殊的计算,它运用了运算定律与数字的根本性质,从而使计算简便,使一个很复杂的式子变得很容易计算出得数。

简便运算办法:

1、分配法,括号里是加或减运算,与另一个数相乘,留意分配。

例:45×(10+2)=45×10+45×2=450+90=540。

2、提取公因式,留意相反因数的提取。

例:35×78+22×35=35×(78+22)=35×100=3500这里35是相反因数。

3、留意结构,让算式满足乘法分配律的条件。

例:45×99+45=45×99+45×1=45×(99+1)=45×100=4500。

(《3500÷125简便计算》由龙门尚学青山校区茅老师整理)

上一篇:

下一篇:

专属方案 教师多对一,专业定制

师资保障 中高考经验丰富,专业团队

心理咨询 心理疏导、激发斗志

金牌教研 科学规划,高效提分

优质服务 全程监督,及时反馈

龙门尚学校区:江夏校区光谷校区水果湖校区武汉中学校区青山校区吴家山校区崇仁路校区钟家村校区

咨询总线

版权所有 Copyright © 2021 武汉龙门尚学一对一辅导中心

鄂ICP备2021001515号